FABREGAS GRAU FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de FABREGAS GRAU FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE FABREGAS GRAU FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLASSIC CARS DRIVE SL | Administrador Unico | 29/06/2022 | |
INNOVATION TECHNOLOGIES PROJECTS & MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 13/10/2017 | |
INTEGRATED INVESTMENTS & PROJECTS MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 18/09/2013 | |
GLOBAL SAFETY FIRE & SECURITY SL | Apoderado | 16/05/2012 |
VINCULACIONES DE FABREGAS GRAU FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABREGAS GRAU FRANCISCO JAVIER
Empresa: CLASSIC CARS DRIVE SL
Administrador Unico
- Fabregas Grau Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43736 , F 201, S 8, H M 771981, I/A 1 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Empresa: OBICEX FORMACION SL
Consejero
- Argemi Berengueras Zeferi
- Fabregas Grau Francisco Javier
- Pina Leon Sergi
- Salla Garcia Javier
- Zapata Cebrian Hector
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46147 , F 150, S 8, H B 511008, I/A 2 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-08
Empresa: FC3 PATRIMONIAL SL
Socio Único
- Fabregas Grau Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 183, S 8, H T 8021, I/A 25 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-43
Empresa: JUST DO IT DIGITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fabregas Grau Francisco Javier
- Maritxalar Goñi Zigor
- Salla Garcia Javier
- Verdura Salada Jose
- Zapata Cebrian Hector
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45965 , F 42, S 8, H B 505306, I/A 4 (17/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-08
Empresa: INTERPIME GRUPO EMPRESARIAL SL
Liquidador
- Fabregas Grau Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 153, S 8, H M 587511, I/A 4 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: INTERPIME GRUPO EMPRESARIAL SL
Consejero
- Fabregas Grau Francisco Javier
- Fabregas Moreno Jorge
- Molla Rudiez Julian
Presidente
- Fabregas Grau Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 153, S 8, H M 587511, I/A 4 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: GLOBAL SAFETY FIRE & SECURITY SL
Administrador Unico
- Fabregas Grau Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 120, S 8, H T 44608, I/A 4 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-43
Empresa: JUST DO IT DIGITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fabregas Grau Francisco Javier
- Maritxalar Goñi Zigor
- Salla Garcia Javier
- Verdura Salada Jose
- Zapata Cebrian Hector
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45965 , F 41, S 8, H B 505306, I/A 3 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Empresa: OBICEX FORMACION SL
Consejero
- Argemi Berengueras Zeferi
- Fabregas Grau Francisco Javier
- Pina Leon Sergi
- Salla Garcia Javier
- Zapata Cebrian Hector
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46147 , F 147, S 8, H B 511008, I/A 1 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Empresa: INNOVATION BIOFUEL PROJECTS SL
Administrador Unico
- Fabregas Grau Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45186 , F 103, S 8, H B 479650, I/A 6 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-08
VER MAS ACTOS
Información de FABREGAS GRAU FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de FABREGAS GRAU FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABREGAS GRAU FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos