LOPEZ PEREA ALBERTO
Informe ejecutivo de LOPEZ PEREA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ PEREA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOM SOLIDARIS- ENS AJUDEM SL | Administrador Unico | 23/06/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PEREA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PEREA ALBERTO
Empresa: SOM SOLIDARIS- ENS AJUDEM SL
Administrador Unico
- Lopez Perea Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45988 , F 38, S 8, H B 506058, I/A 1 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-08
Empresa: INTERPIME BARCELONA SL
Consejero
- Lopez Perea Alberto
Secretario
- Lopez Perea Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44646 , F 45, S 8, H B 462237, I/A 3 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-08
Empresa: INTERPIME GRUPO EMPRESARIAL SL
Consejero
- Lopez Perea Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 153, S 8, H M 587511, I/A 3 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Empresa: INTERPIME BARCELONA SL
Consejero
- Fabregas Moreno Jorge
- INTERPIME GRUPO EMPRESARIAL SL
- Lopez Perea Alberto
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Lopez Perea Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44646 , F 42, S 8, H B 462237, I/A 1 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Empresa: INTERPIME GRUPO EMPRESARIAL SL
Consejero
- Fabregas Grau Francisco Javier
- Fabregas Moreno Jorge
- Lopez Perea Alberto
- Molla Rudiez Julian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32638 , F 150, S 8, H M 587511, I/A 1 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Información de LOPEZ PEREA ALBERTO
Mostramos los datos de LOPEZ PEREA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PEREA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos