INSTITUTO MOVATUR NAVARRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle E, 1
Código Postal 31192
Municipio Aranguren
Provincia Navarra
Razón Social INSTITUTO MOVATUR NAVARRA SL
CIF B71021307
Capital Social 3015.0 Euros
Fecha de Constitución 20/10/2009
Nombres Anteriores
- INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO SOBRE LA MOVILIDAD Y LA ACTIVIDAD TURISTICA MOVATUR NAVARRA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Instituto Para El Desarrollo De La Informacion Y El Conocimiento
VINCULACIONES DE INSTITUTO MOVATUR NAVARRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO MOVATUR NAVARRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aramburu Calafel Pedro | Liquidador Unico | 15/12/2021 | 15/12/2021 |
Aramburu Calafel Pedro | Administrador Solidario | 10/01/2020 | 15/12/2021 |
Aranzabal Basaras Pedro | Administrador Solidario | 01/08/2013 | 15/12/2021 |
Garcia Ramos Alfredo | Administrador Solidario | 01/08/2013 | 15/12/2021 |
Instituto Para El Desarrollo De La Informacion Y El Conocimiento | Socio Unico | 14/06/2010 | 15/12/2021 |
Zulueta Calvo Isabel | Apoderado | 01/08/2013 | 15/12/2021 |
Alvarez Obregon Carlos | Administrador Unico | 14/06/2010 | 01/08/2013 |
Zulueta Calvo Isabel | Apoderado | 14/06/2013 | 01/08/2013 |
ACTOS BORME DE INSTITUTO MOVATUR NAVARRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 7 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-31
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 7 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 7 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 7 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 7 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-31
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 7 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-31
- Cambiada la denominación social del socio único, por la de INSTITUTO MOVATUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 5 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-31
- Fijación del sistema de administración en tres administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 4 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-31