ALVAREZ OBREGON CARLOS
Informe ejecutivo de ALVAREZ OBREGON CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALVAREZ OBREGON CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUASUM CONSEJEROS INFORMATICOS SL | Administrador Solidario | 25/10/2023 | |
INSTITUTO MOVATUR SL | Administrador Unico | 06/09/2013 | |
INSTITUTO MOVATUR NAVARRA SL | Administrador Unico | 14/06/2010 | 01/08/2013 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ OBREGON CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ OBREGON CARLOS
Empresa: SUASUM CONSEJEROS INFORMATICOS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Obregon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24268 , F 158, S 8, H M 436238, I/A 3 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
Empresa: INSTITUTO MOVATUR SL
Administrador Unico
- Alvarez Obregon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17784 , F 167, S 8, H M 306681, I/A 5 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Empresa: INSTITUTO MOVATUR NAVARRA SL
Administrador Unico
- Alvarez Obregon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 4 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-31
Administrador Unico
- Alvarez Obregon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 11, S 8, H NA030204, I/A00001 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-31
Información de ALVAREZ OBREGON CARLOS
Mostramos los datos de ALVAREZ OBREGON CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ OBREGON CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos