ARAMBURU CALAFEL PEDRO
Informe ejecutivo de ARAMBURU CALAFEL PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARAMBURU CALAFEL PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO MOVATUR SL | Administrador Solidario | 10/12/2018 |
VINCULACIONES DE ARAMBURU CALAFEL PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAMBURU CALAFEL PEDRO
Liquidador Solidario
- Aramburu Calafel Pedro
- Aranzabal Basaras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 46188, I/A 4 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-20
Administrador Solidario
- Aramburu Calafel Pedro
- Aranzabal Basaras Pedro
Liquidador Solidario
- Aramburu Calafel Pedro
- Aranzabal Basaras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 46188, I/A 4 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-20
Empresa: INSTITUTO MOVATUR NAVARRA SL
Liquidador Unico
- Aramburu Calafel Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 7 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-31
Empresa: INSTITUTO MOVATUR NAVARRA SL
Administrador Solidario
- Aramburu Calafel Pedro
- Aranzabal Basaras Pedro
- Garcia Ramos Alfredo
Liquidador Unico
- Aramburu Calafel Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 7 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-31
Empresa: INSTITUTO MOVATUR NAVARRA SL
Administrador Solidario
- Aramburu Calafel Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 14, S 8, H NA 30204, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-31
Administrador Solidario
- Aramburu Calafel Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5411 , F 99, S 8, H BI 63130, I/A 3 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-48
Empresa: INSTITUTO MOVATUR SL
Administrador Solidario
- Aramburu Calafel Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17784 , F 168, S 8, H M 306681, I/A 6 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: ARALDI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 105, S 8, H SS 4986, I/A 39 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-20
Información de ARAMBURU CALAFEL PEDRO
Mostramos los datos de ARAMBURU CALAFEL PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAMBURU CALAFEL PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos