INNWISE MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aravaca, 22
Código Postal 28040
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INNWISE MANAGEMENT SL
CIF B76084011
Capital Social 3012.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 20/01/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario TOURISM REVOLUTION ECOSYSTEM SL
VINCULACIONES DE INNWISE MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNWISE MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellano Garcia Alfonso | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2012 | 09/02/2017 |
Estalella Limiñana Jorge Marcial | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2012 | 09/02/2017 |
IDISO HOTEL DISTRIBUTION SA | Administrador Unico | 10/01/2017 | 09/02/2017 |
Moneo Ocaña David | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2012 | 09/02/2017 |
Sanz Corbero Carolina | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2012 | 09/02/2017 |
Secin Eduardo William | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2012 | 09/02/2017 |
Silvestre Perez Vicente Felix | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2012 | 09/02/2017 |
Silvestre Perez Vicente Felix | Representante | 10/01/2017 | 09/02/2017 |
TOURISM REVOLUTION ECOSYSTEM SL | Socio Unico | 25/01/2011 | 09/02/2017 |
Castellano Garcia Alfonso | Consejero | 06/08/2012 | 10/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INNWISE MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 165, S 8, H M 542325, I/A 6 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 165, S 8, H M 542325, I/A 6 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 165, S 8, H M 542325, I/A 6 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 165, S 8, H M 542325, I/A 6 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 165, S 8, H M 542325, I/A 5 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 165, S 8, H M 542325, I/A 5 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 165, S 8, H M 542325, I/A 5 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 164, S 8, H M 542325, I/A 4 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 163, S 8, H M 542325, I/A 3 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
- PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS TALES COMO SERVICIOS WEBS, TECNOLOGICOS, ASI COMO DE COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, MARKETING Y FIDELIZACION DIRIGIDO PRINCIPALMENTE AL SECTOR TURISTICO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 161, S 8, H M 542325, I/A 2 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28