CASTELLANO GARCIA ALFONSO
Informe ejecutivo de CASTELLANO GARCIA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE CASTELLANO GARCIA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIGH TECH HOTELS EUSKADI SA | Administrador Mancomunado | 03/03/2015 | |
ETRAVELCOM COMUNICACION SL | Administrador Solidario | 27/02/2013 | |
MIND PROJECT SL | Administrador Solidario | 30/06/2011 | |
INIS CONSULTING SL | Administrador Solidario | 06/04/2011 | |
ESTRATEGIAS PARA CONECTARSE SL | Administrador Solidario | 06/04/2011 | |
RE-ANIMACION TURISTICA SL | Administrador Solidario | 06/04/2011 | |
TOURISM REVOLUTION ECOSYSTEM SL | Administrador Solidario | 11/03/2011 | |
LONG SHE SL | Administrador Unico | 25/02/2009 |
VINCULACIONES DE CASTELLANO GARCIA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANO GARCIA ALFONSO
Empresa: AROCIC INVESTMENTS SL
Consejero Delegado Solidario
- Castellano Garcia Alfonso
Consejero
- Castellano Garcia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663205, I/A 9 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: HOTEL PUERTA DEL SOL SA
Representante
- Castellano Garcia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 351176, I/A 26 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: HOTELES TECNOLOGICOS 2010 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Andersen Stahl Cristian
- Castellano Garcia Alfonso
Apoderado Solidario
- Castellano Garcia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 509960, I/A 44 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-28
Empresa: HOTELES TECNOLOGICOS 2010 SA
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 509960, I/A 43 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: OLD TOWN HOTELS SL
Administrador Mancomunado
- Andersen Stahl Cristian
- Castellano Garcia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 726207, I/A 3 (01/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: HIGH TECH HOTELS & RESORTS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castellano Garcia Alfonso
- Castellano Garcia Alfonso
Apoderado
- Andersen Stahl Cristian
- Castellano Garcia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 264414, I/A 146 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: HIGH TECH HOTELS & RESORTS SA
Administrador Mancomunado
- Andersen Stahl Cristian
- Castellano Garcia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 264414, I/A 145 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: HIGH TECH HOTELS & RESORTS SA
Administrador Mancomunado
- Andersen Stahl Cristian
- Castellano Garcia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37051 , F 201, S 8, H M 264414, I/A 142 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Empresa: HOTELES TECNOLOGICOS 2010 SA
Consejero
- Andersen Stahl Carlos Cristian
- Castellano Garcia Alfonso
- EDIFICIO MIÑO SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35898 , F 221, S 8, H M 509960, I/A 39 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: HOTEL PUERTA DEL SOL SA
Administrador Mancomunado
Representante
- Castellano Garcia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19919 , F 115, S 8, H M 351176, I/A 22 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
VER MAS ACTOS
Información de CASTELLANO GARCIA ALFONSO
Mostramos los datos de CASTELLANO GARCIA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANO GARCIA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos