SANZ CORBERO CAROLINA
Informe ejecutivo de SANZ CORBERO CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANZ CORBERO CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDISO HOTEL DISTRIBUTION SA | Apoderado | 04/03/2013 | 13/07/2018 |
INNWISE MANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2012 | 09/02/2017 |
VINCULACIONES DE SANZ CORBERO CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ CORBERO CAROLINA
Empresa: IDISO HOTEL DISTRIBUTION SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Sanz Antonio
- Alonso Sanz Antonio
- Del Barrio Valbuena Milagros
- Espada Belinchon Santiago
- Hoddinott Mark
- Martin Gonzalez Marta
- Moneo Ocaña David
- Palmer Perez Aurelio
- Palmer Perez Aurelio
- Sanz Corbero Carolina
- Silvestre Perez Vicente Felix
- Silvestre Perez Vicente Javier
- Silvestre Perez Vicente Javier Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 98, S 8, H PM 84515, I/A 4 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-07
Empresa: INNWISE MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 165, S 8, H M 542325, I/A 6 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: TRAVEL DYNAMIC SOLUTIONS SA
Apoderado
- Moneo Ocaña David
- Palmer Perez Aurelio
- Sanz Corbero Carolina
- Silvestre Perez Vicente Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28394 , F 209, S 8, H M 439991, I/A 17 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Empresa: INNWISE MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30129 , F 163, S 8, H M 542325, I/A 3 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Información de SANZ CORBERO CAROLINA
Mostramos los datos de SANZ CORBERO CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ CORBERO CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos