INMOBILIARIA MAESTRO APARICIO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernan Gonzalez, 25
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INMOBILIARIA MAESTRO APARICIO SA
CIF A78836509
Capital Social 92133.3 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA MAESTRO APARICIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA MAESTRO APARICIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maestro Aparicio Maria Luisa | Liquidador Solidario | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
Maestro Aparicio Maria Luisa | Administrador Unico | 23/10/2017 | 25/11/2019 |
Maestro Aparicio Maria Teresa | Liquidador Solidario | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
Maestro Hosta Joana | Liquidador Solidario | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
Perez Lamigueiro Jose Luis | Apoderado | 25/11/2019 | |
Maestro Aparicio Maria Teresa | Administrador Unico | 09/03/2015 | 23/10/2017 |
Gonzalvez Albero Javier | Auditor | 01/03/2016 | 05/05/2016 |
Maestro Aparicio Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 13/02/2013 | 09/03/2015 |
Maestro Aparicio Antonio | Consejero | 13/02/2013 | 09/03/2015 |
Maestro Aparicio Maria Luisa | Secretario | 13/02/2013 | 09/03/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA MAESTRO APARICIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34117 , F 206, S 8, H M 104714, I/A 18 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34117 , F 206, S 8, H M 104714, I/A 18 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34117 , F 206, S 8, H M 104714, I/A 18 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34117 , F 206, S 8, H M 104714, I/A 18 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34117 , F 206, S 8, H M 104714, I/A 18 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34117 , F 206, S 8, H M 104714, I/A 17 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34117 , F 206, S 8, H M 104714, I/A 17 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34117 , F 205, S 8, H M 104714, I/A 16 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Capital Anterior: | 72.120,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.013,30 | Euros |
Capital Actual: | 92.133,30 | Euros |
Porcentaje: | 27,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6428 , F 86, S 8, H M 104714, I/A 15 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6428 , F 86, S 8, H M 104714, I/A 14 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28