MAESTRO HOSTA JOANA
Informe ejecutivo de MAESTRO HOSTA JOANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAESTRO HOSTA JOANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAHOJO ARTE Y DISEÑO SL | Administrador Unico | 29/01/2020 | |
MAHOJO ARTE Y DISEÑO SL | Socio Unico | 03/04/2018 |
VINCULACIONES DE MAESTRO HOSTA JOANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAESTRO HOSTA JOANA
Empresa: MAHOJO ARTE Y DISEÑO SL
Administrador Unico
- Maestro Hosta Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10478, L 7759, F 109, S 8, H V 181262, I/A 4 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-46
Empresa: INMOBILIARIA MAESTRO APARICIO SA
Liquidador Solidario
- Maestro Aparicio Maria Luisa
- Maestro Aparicio Maria Teresa
- Maestro Hosta Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34117 , F 206, S 8, H M 104714, I/A 18 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: MAHOJO ARTE Y DISEÑO SL
Administrador Unico
- Maestro Hosta Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10478, L 7759, F 109, S 8, H V 181262, I/A 3 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-46
Empresa: MAHOJO ARTE Y DISEÑO SL
Administrador Unico
- Maestro Hosta Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10478, L 7759, F 107, S 8, H V 181262, I/A 1 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-46
Empresa: MAHOJO ARTE Y DISEÑO SL
Socio Único
- Maestro Hosta Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10478, L 7759, F 107, S 8, H V 181262, I/A 1 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-46
Información de MAESTRO HOSTA JOANA
Mostramos los datos de MAESTRO HOSTA JOANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAESTRO HOSTA JOANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos