PEREZ LAMIGUEIRO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PEREZ LAMIGUEIRO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ LAMIGUEIRO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA MAESTRO APARICIO SA | Apoderado | 25/11/2019 | |
FONDO DE PENSIONES NATURGY FP | MRO.COMS.CTR | 19/12/2012 | 06/11/2017 |
FONDO DE PENSIONES NATURGY FP | MRO.COMS.CTR | 02/12/2015 | 06/11/2017 |
FONDO DE PENSIONES NATURGY FP | PRE.COMS.CTR | 02/12/2015 | 06/11/2017 |
VINCULACIONES DE PEREZ LAMIGUEIRO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ LAMIGUEIRO JOSE LUIS
Empresa: INMOBILIARIA MAESTRO APARICIO SA
Apoderado
- Perez Lamigueiro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34117 , F 206, S 8, H M 104714, I/A 18 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
MRO.COMS.CTR
- Perez Lamigueiro Jose Luis
PRE.COMS.CTR
- Perez Lamigueiro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43357 , F 30, S 8, H B 426407, I/A 62 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-08
MRO.COMS.CTR
- Alonso Freire Arturo
- Fernandez Garcia Maria Isabel
- Ferrero Ramirez Pedro
- Garcia Fidel Manel Carles
- Gomez Carrasco Albert
- Iglesias Martinez Roman
- Jimenez Carrasquilla Ignacio
- Jimenez Soler Guillermo
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Marzoa Garcia Sandra Maria
- Muñoz Caballero Pilar
- Palau Gay Vicente Rafael
- Perez Lamigueiro Jose Luis
- Prieto Monterrubio Eloy
- Rodriguez Santafe Xavier
- Romero Mendez Jose Maria
- Sanchez Alarcon Alejandro
- Sanchez Laiz Javier
- Santamaria Buquerin Alberto
- Segundo Navarro Juan Antonio
- Trepat Font Ramon
- Viñas Garcia-cano Luis
- Yebra Fernandez Jose
PRE.COMS.CTR
- Perez Lamigueiro Jose Luis
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43357 , F 27, S 8, H B 426407, I/A 53 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
Empresa: BBVA ADHESION III FP
MRO.COMS.CTR
- Ballestero Blanco Luis Miguel
- Ferrero Ramirez Pedro
- Garcia Fidel Manel Carles
- Garcia Martinez Luis Rafael
- Gomez Carrasco Albert
- Jimenez Soler Guillermo
- Leal Gonzalez Enrique
- Marzoa Garcia Sandra Maria
- Perez Lamigueiro Jose Luis
- Prieto Arribas Maria Antonia
- Prieto Monterrubio Eloy
- Rodriguez Santafe Xavier
- Romero Mendez Jose Maria
- Sanchez Alarcon Alejandro
- Sanchez Laiz Javier
- Santamaria Buquerin Alberto
- Sanz Moreno Antonio
- Tarrio Doce Andres
- Temprano Arevalo Jose Manuel
- Trepat Font Ramon
- Tron Juanas Luis
- Ustarroz Sampedro Paulino
- Viñas Garcia-cano Luis
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
V-PRE.COMS.C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43357 , F 23, S 8, H B 426407, I/A 42 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
Información de PEREZ LAMIGUEIRO JOSE LUIS
Mostramos los datos de PEREZ LAMIGUEIRO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ LAMIGUEIRO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos