ROMERO MENDEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ROMERO MENDEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO MENDEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDO DE PENSIONES NATURGY FP | MRO.COMS.CTR | 19/12/2012 | 07/03/2017 |
FONDO DE PENSIONES NATURGY FP | MRO.COMS.CTR | 02/12/2015 | 07/03/2017 |
FONDO DE PENSIONES NATURGY FP | PRE.COMS.CTR | 19/12/2012 | 05/05/2015 |
FONDO DE PENSIONES NATURGY FP | Miem.Com.Ctr | 13/11/2009 | 19/12/2012 |
VINCULACIONES DE ROMERO MENDEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MENDEZ JOSE MARIA
MRO.COMS.CTR
- Iglesias Martinez Roman
- Romero Mendez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43357 , F 29, S 8, H B 426407, I/A 61 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
MRO.COMS.CTR
- Alonso Freire Arturo
- Fernandez Garcia Maria Isabel
- Ferrero Ramirez Pedro
- Garcia Fidel Manel Carles
- Gomez Carrasco Albert
- Iglesias Martinez Roman
- Jimenez Carrasquilla Ignacio
- Jimenez Soler Guillermo
- Martinez Alvarez Jose-luis
- Marzoa Garcia Sandra Maria
- Muñoz Caballero Pilar
- Palau Gay Vicente Rafael
- Perez Lamigueiro Jose Luis
- Prieto Monterrubio Eloy
- Rodriguez Santafe Xavier
- Romero Mendez Jose Maria
- Sanchez Alarcon Alejandro
- Sanchez Laiz Javier
- Santamaria Buquerin Alberto
- Segundo Navarro Juan Antonio
- Trepat Font Ramon
- Viñas Garcia-cano Luis
- Yebra Fernandez Jose
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43357 , F 27, S 8, H B 426407, I/A 53 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
PRE.COMS.CTR
- Romero Mendez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43357 , F 26, S 8, H B 426407, I/A 51 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Empresa: BBVA ADHESION III FP
MRO.COMS.CTR
- Ballestero Blanco Luis Miguel
- Ferrero Ramirez Pedro
- Garcia Fidel Manel Carles
- Garcia Martinez Luis Rafael
- Gomez Carrasco Albert
- Jimenez Soler Guillermo
- Leal Gonzalez Enrique
- Marzoa Garcia Sandra Maria
- Perez Lamigueiro Jose Luis
- Prieto Arribas Maria Antonia
- Prieto Monterrubio Eloy
- Rodriguez Santafe Xavier
- Romero Mendez Jose Maria
- Sanchez Alarcon Alejandro
- Sanchez Laiz Javier
- Santamaria Buquerin Alberto
- Sanz Moreno Antonio
- Tarrio Doce Andres
- Temprano Arevalo Jose Manuel
- Trepat Font Ramon
- Tron Juanas Luis
- Ustarroz Sampedro Paulino
- Viñas Garcia-cano Luis
PRE.COMS.CTR
- Romero Mendez Jose Maria
SEC.COMS.CTR
V-PRE.COMS.C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43357 , F 23, S 8, H B 426407, I/A 42 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
Empresa: BBVA ADHESION III FP
MRO.COMS.CTR
- Anguera Gual Victorino
- Jose Luis Viñas Garcia Cano
- Mata Bagues Margarita
- Romero Mendez Jose Maria
- Trepat Font Ramon
- Tron Juanas Luis
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43357 , F 23, S 8, H B 426407, I/A 42 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
Empresa: BBVA ADHESION III FP
Miem.Com.Ctr
- Romero Mendez Jose Maria
- Trepat Font Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 40, S 8, H M 7910, I/A 36 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Empresa: BBVA ADHESION III FP
Miem.Com.Ctr
- Berenguer Marsal Enrique
- Gomez Carrasco Albert
- Romero Mendez Jose Maria
- Trepat Font Ramon
- Tron Juana Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 40, S 8, H M 7910, I/A 36 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Información de ROMERO MENDEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de ROMERO MENDEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MENDEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos