MATA BAGUES MARGARITA
Informe ejecutivo de MATA BAGUES MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATA BAGUES MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 97 FP | Miem.Com.Ctr | 18/08/2020 | |
PENSIONS CAIXA 97 FP | MRO.COMS.CTR | 10/07/2013 | |
FONDO DE PENSIONES NATURGY FP | Miem.Com.Ctr | 13/11/2009 |
VINCULACIONES DE MATA BAGUES MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATA BAGUES MARGARITA
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Mata Bagues Margarita
- Ortega Martinez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 200, S 8, H M 663992, I/A 65 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Mata Bagues Margarita
- Ortega Martinez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 188, S 8, H M 663992, I/A 23 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
MRO.COMS.CTR
- Amieva Guerra Rafael
- Anguera Gual Victorino
- Fernandez Olmos Marta
- Mata Bagues Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43000 , F 204, S 8, H B 346073, I/A 20 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
MRO.COMS.CTR
- Amieva Guerra Rafael
- Anguera Gual Victorino
- Fernandez Olmos Marta
- Mata Bagues Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43000 , F 204, S 8, H B 346073, I/A 20 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-08
Empresa: BBVA ADHESION III FP
MRO.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43357 , F 23, S 8, H B 426407, I/A 42 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
Empresa: BBVA ADHESION III FP
MRO.COMS.CTR
- Anguera Gual Victorino
- Mata Bagues Margarita
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43357 , F 22, S 8, H B 426407, I/A 39 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
MRO.COMS.CTR
- Anguera Gual Victorino
- Mata Bagues Margarita
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43000 , F 202, S 8, H B 346073, I/A 12 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-08
Empresa: BBVA ADHESION III FP
Miem.Com.Ctr
- Anguera Gual Victorino
- Del Rey Gala Jose
- Mata Bagues Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 40, S 8, H M 7910, I/A 37 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Información de MATA BAGUES MARGARITA
Mostramos los datos de MATA BAGUES MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATA BAGUES MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos