INMOBILIARIA ARBE SA - EXTINGUIDA
Provincia Cantabria
Razón Social INMOBILIARIA ARBE SA
CIF A39077151
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA ARBE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA ARBE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arozamena Bellota Maria Begoña | Liquidador | 19/09/2016 | 20/02/2017 |
Arozamena Bellota Maria Teresa | Liquidador | 19/09/2016 | 20/02/2017 |
Arozamena Bellota Rogelio | Liquidador | 19/09/2016 | 20/02/2017 |
Arozamena Bellota Santiago | Liquidador | 19/09/2016 | 20/02/2017 |
Arozamena Bellota Maria Begoña | Secretario | 22/09/2011 | 19/09/2016 |
Arozamena Bellota Maria Begoña | Consejero Delegado Mancomunado | 22/09/2011 | 19/09/2016 |
Arozamena Bellota Maria Begoña | Consejero | 22/09/2011 | 19/09/2016 |
Arozamena Bellota Maria Teresa | Consejero Delegado Mancomunado | 22/09/2011 | 19/09/2016 |
Arozamena Bellota Maria Teresa | Consejero | 22/09/2011 | 19/09/2016 |
Arozamena Bellota Rogelio | Presidente | 22/09/2011 | 19/09/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA ARBE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 103, S 8, H S 3585, I/A 9 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 103, S 8, H S 3585, I/A 8 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-39
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 103, S 8, H S 3585, I/A 8 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 103, S 8, H S 3585, I/A 8 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-39
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 103, S 8, H S 3585, I/A 8 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-39
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 102, S 8, H S 3585, I/A 7 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-39
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 102, S 8, H S 3585, I/A 7 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-39
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 102, S 8, H S 3585, I/A 6 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-39