AROZAMENA BELLOTA SANTIAGO
Informe ejecutivo de AROZAMENA BELLOTA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AROZAMENA BELLOTA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA ARBE SA | Liquidador | 19/09/2016 | 20/02/2017 |
INMOBILIARIA ARBE SA | Consejero | 22/09/2011 | 19/09/2016 |
TALLERES AROZAMENA SA | Consejero | 22/09/2011 | 04/12/2012 |
VINCULACIONES DE AROZAMENA BELLOTA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AROZAMENA BELLOTA SANTIAGO
Empresa: INMOBILIARIA ARBE SA
Liquidador
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 103, S 8, H S 3585, I/A 8 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-39
Empresa: INMOBILIARIA ARBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 103, S 8, H S 3585, I/A 8 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-39
Empresa: TALLERES AROZAMENA SA
Consejero
- Arozamena Bellota Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 223, S 8, H S 2743, I/A 13 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-39
Empresa: INMOBILIARIA ARBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 102, S 8, H S 3585, I/A 7 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-39
Empresa: INMOBILIARIA ARBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 102, S 8, H S 3585, I/A 7 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-39
Empresa: TALLERES AROZAMENA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 186, S 8, H S 2743, I/A 12 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-39
Empresa: TALLERES AROZAMENA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 186, S 8, H S 2743, I/A 12 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-39
Información de AROZAMENA BELLOTA SANTIAGO
Mostramos los datos de AROZAMENA BELLOTA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AROZAMENA BELLOTA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos