AROZAMENA BELLOTA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de AROZAMENA BELLOTA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AROZAMENA BELLOTA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES AROZAMENA SA | Presidente | 22/09/2011 | 26/02/2018 |
TALLERES AROZAMENA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/09/2011 | 26/02/2018 |
TALLERES AROZAMENA SA | Consejero | 22/09/2011 | 26/02/2018 |
INMOBILIARIA ARBE SA | Liquidador | 19/09/2016 | 20/02/2017 |
INMOBILIARIA ARBE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/09/2011 | 19/09/2016 |
INMOBILIARIA ARBE SA | Consejero | 22/09/2011 | 19/09/2016 |
INMOBILIARIA ARBE SA | Vicepresidente | 22/09/2011 |
VINCULACIONES DE AROZAMENA BELLOTA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AROZAMENA BELLOTA MARIA TERESA
Empresa: TALLERES AROZAMENA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
Consejero
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
Presidente
- Arozamena Bellota Maria Teresa
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 223, S 8, H S 2743, I/A 14 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-39
Empresa: INMOBILIARIA ARBE SA
Liquidador
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 103, S 8, H S 3585, I/A 8 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-39
Empresa: INMOBILIARIA ARBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
Consejero
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 103, S 8, H S 3585, I/A 8 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-39
Empresa: INMOBILIARIA ARBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
Consejero
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 102, S 8, H S 3585, I/A 7 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-39
Empresa: INMOBILIARIA ARBE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
Consejero
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Arozamena Bellota Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 102, S 8, H S 3585, I/A 7 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-39
Empresa: TALLERES AROZAMENA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
Consejero
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Presidente
- Arozamena Bellota Maria Teresa
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 186, S 8, H S 2743, I/A 12 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-39
Empresa: TALLERES AROZAMENA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
Consejero
- Arozamena Bellota Maria Begoña
- Arozamena Bellota Maria Teresa
- Arozamena Bellota Rogelio
- Arozamena Bellota Santiago
Presidente
- Arozamena Bellota Maria Teresa
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 186, S 8, H S 2743, I/A 12 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-39
Información de AROZAMENA BELLOTA MARIA TERESA
Mostramos los datos de AROZAMENA BELLOTA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AROZAMENA BELLOTA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos