INMAR 2000 CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XIII, 18
Código Postal 28982
Municipio Parla
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMAR 2000 CONSULTING SL
CIF B86454410
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Fecha de Constitución 14/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jimenez Romera Mariano
VINCULACIONES DE INMAR 2000 CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMAR 2000 CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Romera Mariano | Socio Unico | 29/07/2022 | 19/02/2024 |
Jimenez Romera Mariano | Administrador Unico | 04/01/2018 | 19/02/2024 |
Jimenez Romera Mariano | Liquidador | 19/02/2024 | 19/02/2024 |
Gomez-acebo Pacheco Alfonso | Administrador Unico | 16/05/2012 | 04/01/2018 |
ACTOS BORME DE INMAR 2000 CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 194, S 8, H M 538240, I/A 5 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 194, S 8, H M 538240, I/A 5 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 194, S 8, H M 538240, I/A 5 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 194, S 8, H M 538240, I/A 5 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 193, S 8, H M 538240, I/A 4 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
- C/ ALFONSO XIII 18 - 1º PUERTA 2 (PARLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 193, S 8, H M 538240, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A MOTOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 193, S 8, H M 538240, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 193, S 8, H M 538240, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 193, S 8, H M 538240, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
- La prestación de Servicios de Alquiler o Arrendamiento, con o sin conductor, de vehículos a Motor. -La formación, comercialización y programación informática en general, la ase áría y consultoría administrativa, laboral, fiscal, contable, jurídica yfin nciera. La construcción, reparación, conservac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 192, S 8, H M 538240, I/A 2 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28