GOMEZ-ACEBO PACHECO ALFONSO
Informe ejecutivo de GOMEZ-ACEBO PACHECO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ-ACEBO PACHECO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMAR 2000 CONSULTING SL | Administrador Unico | 16/05/2012 | 04/01/2018 |
UNIDAD DE COMERCIO EUROPEO SL | Administrador Unico | 05/07/2012 | 08/04/2015 |
VINCULACIONES DE GOMEZ-ACEBO PACHECO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ-ACEBO PACHECO ALFONSO
Empresa: INMAR 2000 CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gomez-acebo Pacheco Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 193, S 8, H M 538240, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Empresa: UNIDAD DE COMERCIO EUROPEO SL
Administrador Unico
- Gomez-acebo Pacheco Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 160, L 118, F 178, S 8, H AV 6185, I/A 2 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-05
Empresa: UNIDAD DE COMERCIO EUROPEO SL
Administrador Unico
- Gomez-acebo Pacheco Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29560 , F 115, S 8, H M 532003, I/A 2 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Empresa: INMAR 2000 CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gomez-acebo Pacheco Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 190, S 8, H M 538240, I/A 1 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Información de GOMEZ-ACEBO PACHECO ALFONSO
Mostramos los datos de GOMEZ-ACEBO PACHECO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ-ACEBO PACHECO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos