JIMENEZ ROMERA MARIANO
Informe ejecutivo de JIMENEZ ROMERA MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ ROMERA MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMAR 2000 CONSULTING SL | Socio Unico | 29/07/2022 | 19/02/2024 |
INMAR 2000 CONSULTING SL | Administrador Unico | 04/01/2018 | 19/02/2024 |
INMAR 2000 CONSULTING SL | Liquidador | 19/02/2024 | 19/02/2024 |
FACETRANS WORLD CORPORATION SL | Socio Unico | 12/05/2016 | 11/02/2022 |
FACETRANS WORLD CORPORATION SL | Administrador Unico | 12/05/2016 | 11/02/2022 |
FACETRANS WORLD CORPORATION SL | Liquidador | 11/02/2022 | 11/02/2022 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ ROMERA MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ ROMERA MARIANO
Empresa: INMAR 2000 CONSULTING SL
Liquidador
- Jimenez Romera Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 194, S 8, H M 538240, I/A 5 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: INMAR 2000 CONSULTING SL
Administrador Unico
- Jimenez Romera Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 194, S 8, H M 538240, I/A 5 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: INMAR 2000 CONSULTING SL
Socio Único
- Jimenez Romera Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 193, S 8, H M 538240, I/A 4 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: FACETRANS WORLD CORPORATION SL
Liquidador
- Jimenez Romera Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34744 , F 2, S 8, H M 624917, I/A 2 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Empresa: FACETRANS WORLD CORPORATION SL
Administrador Unico
- Jimenez Romera Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34744 , F 2, S 8, H M 624917, I/A 2 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Empresa: INMAR 2000 CONSULTING SL
Administrador Unico
- Jimenez Romera Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29907 , F 193, S 8, H M 538240, I/A 3 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Empresa: FACETRANS WORLD CORPORATION SL
Administrador Unico
- Jimenez Romera Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34744 , F 1, S 8, H M 624917, I/A 1 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Empresa: FACETRANS WORLD CORPORATION SL
Socio Único
- Jimenez Romera Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34744 , F 1, S 8, H M 624917, I/A 1 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Información de JIMENEZ ROMERA MARIANO
Mostramos los datos de JIMENEZ ROMERA MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ ROMERA MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos