VILLENA INVERSIONES RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Casalduch, 36
Código Postal 12005
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social VILLENA INVERSIONES RENOVABLES SL
CIF B54244405
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Nombres Anteriores
- INGRA PARABEL VILLENA 4 SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único VALFORTEC MANTENIMIENTO SL
VINCULACIONES DE VILLENA INVERSIONES RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILLENA INVERSIONES RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roig Agut Maria Jose | Apoderado | 21/02/2018 | 26/06/2020 |
VALFORTEC MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 01/07/2014 | 26/06/2020 |
Roig Agut Jose Fidel | Administrador Unico | 01/07/2014 |
ACTOS BORME DE VILLENA INVERSIONES RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562, L 1124, F 101, S 8, H CS 32939, I/A 7 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562, L 1124, F 101, S 8, H CS 32939, I/A 7 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562, L 1124, F 100, S 8, H CS 32939, I/A 6 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-12
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 15 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 18 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 21 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 22 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 23 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 24 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 26 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 27 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 28 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 30 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 34 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 35 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 42 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 45 SL
- Sociedades absorbidas: FOTOVOLTAICA RENOVABLE 43 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562, L 1124, F 100, S 8, H CS 32939, I/A 5 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-12
- ARTICULO 2º.OBJEtO. La sociedad tiene por objeto lo siguiente: Otras producciones de energía CNAE 3519. Se excluyen expresamente del objeto social todas aquellas actividades para las que la legislación precise requisitos especiales que esta sociedad no cumpla. Si las disposiciones legales exigiesen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562, L 1124, F 99, S 8, H CS 32939, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: cambi objeto. mod. art.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562, L 1124, F 99, S 8, H CS 32939, I/A 4 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-12
Empresa: INGRA PARABEL VILLENA 4 SL
- VILLENA INVERSIONES RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562, L 1124, F 99, S 8, H CS 32939, I/A 3 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-12
Empresa: INGRA PARABEL VILLENA 4 SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: cambio denominación. mod. art.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562, L 1124, F 99, S 8, H CS 32939, I/A 3 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-12
Empresa: INGRA PARABEL VILLENA 4 SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562, L 1124, F 99, S 8, H CS 32939, I/A 3 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-12
Empresa: INGRA PARABEL VILLENA 4 SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562, L 1124, F 99, S 8, H CS 32939, I/A 3 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-12