FOTOVOLTAICA RENOVABLE 15 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Casalduch, 36
Código Postal 12005
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social FOTOVOLTAICA RENOVABLE 15 SL
CIF B12794046
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único VALFORTEC MANTENIMIENTO SL
Propietario VILLENA INVERSIONES RENOVABLES SL
VINCULACIONES DE FOTOVOLTAICA RENOVABLE 15 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTOVOLTAICA RENOVABLE 15 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALFORTEC MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 14/09/2010 | 15/10/2014 |
VILLENA INVERSIONES RENOVABLES SL | Socio Unico | 01/07/2014 | 15/10/2014 |
VALFORTEC SL | Administrador Unico | 14/09/2010 |
ACTOS BORME DE FOTOVOLTAICA RENOVABLE 15 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472, L 1034, F 210, S 8, H CS 30042, I/A 4 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472, L 1034, F 210, S 8, H CS 30042, I/A 4 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-12
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472, L 1034, F 210, S 8, H CS 30042, I/A 3 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472, L 1034, F 210, S 8, H CS 30042, I/A 2 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472, L 1034, F 210, S 8, H CS 30042, I/A 2 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-20-12