INGOPRINT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Maracaibo, 15
Código Postal 08030
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INGOPRINT SA
CIF A08339608
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Página Web www.ingoprint.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INGOPRINT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGOPRINT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDICATALANA DE CONSULTORES Y ASESORES SL | Auditor | 05/08/2016 | 25/01/2024 |
EUROBALGES SLP | Auditor | 17/09/2010 | 25/01/2024 |
Gorri Ingles Francisco Javier | Administrador Solidario | 16/02/2016 | 25/01/2024 |
Gorri Ingles Francisco Javier | Administrador Solidario | 20/09/2021 | 25/01/2024 |
Gorri Ingles German | Administrador Solidario | 16/02/2016 | 25/01/2024 |
Gorri Ingles German | Administrador Solidario | 20/09/2021 | 25/01/2024 |
Gorri Ingles German | Liquidador | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
CANALS-CONDE-ESCALZA SLP | Administrador Concursal | 23/05/2022 | 06/11/2023 |
Canals Ramoneda Maurici | REP.ADM.CONC | 23/05/2022 | 06/11/2023 |
IBARZ AUDITORES ASOCIADOS SL | Auditor | 25/02/2019 | 11/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INGOPRINT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 54, S 8, H B 11559, I/A 29 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 54, S 8, H B 11559, I/A 29 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 54, S 8, H B 11559, I/A 29 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 44/2022, AUTO DE FECHA 14/06/2023 RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 18/09/2023, QUE SON FIRMES, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 54, S 8, H B 11559, I/A 28 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 54, S 8, H B 11559, I/A 28 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 44/2022, AUTO FIRME DE FECHA 25/01/2022 RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 27/01/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 53, S 8, H B 11559, I/A 27 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 53, S 8, H B 11559, I/A 27 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 52, S 8, H B 11559, I/A 26 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 52, S 8, H B 11559, I/A 25 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 52, S 8, H B 11559, I/A 24 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08