CANALS RAMONEDA MAURICI
Informe ejecutivo de CANALS RAMONEDA MAURICI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANALS RAMONEDA MAURICI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGOPRINT SA | REP.ADM.CONC | 23/05/2022 | 06/11/2023 |
GRUP TRIA SL | REP.ADM.CONC | 06/07/2017 | 10/12/2018 |
VINCULACIONES DE CANALS RAMONEDA MAURICI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALS RAMONEDA MAURICI
Empresa: INGOPRINT SA
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Canals Ramoneda Maurici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 54, S 8, H B 11559, I/A 28 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-08
Empresa: INGOPRINT SA
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Canals Ramoneda Maurici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 53, S 8, H B 11559, I/A 27 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-08
Empresa: GRUP TRIA SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Canals Ramoneda Maurici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 116, S 8, H B 22659, I/A 13 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Empresa: GRUP TRIA SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Canals Ramoneda Maurici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21478 , F 142, S 8, H B 22659, I/A 9 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08
Información de CANALS RAMONEDA MAURICI
Mostramos los datos de CANALS RAMONEDA MAURICI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALS RAMONEDA MAURICI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos