GORRI INGLES FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GORRI INGLES FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GORRI INGLES FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TINCPRESA SL | Administrador Solidario | 28/10/2015 |
VINCULACIONES DE GORRI INGLES FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORRI INGLES FRANCISCO JAVIER
Empresa: INGOPRINT SA
Administrador Solidario
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 54, S 8, H B 11559, I/A 29 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Empresa: INGOPRINT DIVERSIFICACION SL
Liquidador
- Gorri Ingles Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 167, S 8, H B 132277, I/A 16 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Empresa: INGOPRINT DIVERSIFICACION SL
Administrador Solidario
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
Liquidador
- Gorri Ingles Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 167, S 8, H B 132277, I/A 16 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Empresa: INGOPRINT SA
Administrador Solidario
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 52, S 8, H B 11559, I/A 26 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-08
Empresa: INGOPRINT SA
Administrador Solidario
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 139, S 8, H B 11559, I/A 22 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
Empresa: INGOPRINT SA
Consejero Delegado
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
Consejero
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
- Gorri Ochoa German
Presidente
Secretario
- Gorri Ingles Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 139, S 8, H B 11559, I/A 22 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
Empresa: INGOPRINT DIVERSIFICACION SL
Administrador Solidario
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 167, S 8, H B 132277, I/A 15 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-08
Empresa: INGOPRINT DIVERSIFICACION SL
Consejero Delegado
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
Consejero
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
- Gorri Ochoa German
Presidente
Secretario
- Gorri Ingles Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 167, S 8, H B 132277, I/A 15 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-08
Empresa: TINCPRESA SL
Administrador Solidario
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34989 , F 119, S 8, H B 78100, I/A 15 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-08
Empresa: TINCPRESA SL
Consejero Delegado
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
Consejero
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
- Gorri Ochoa German
Presidente
Secretario
- Gorri Ingles Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34989 , F 119, S 8, H B 78100, I/A 15 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-08
VER MAS ACTOS
Información de GORRI INGLES FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GORRI INGLES FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORRI INGLES FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos