GORRI OCHOA GERMAN
Informe ejecutivo de GORRI OCHOA GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GORRI OCHOA GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGOPRINT SA | Consejero | 13/08/2015 | 16/02/2016 |
TINCPRESA SL | Presidente | 28/10/2015 | |
TINCPRESA SL | Consejero | 28/10/2015 | |
INGOPRINT DIVERSIFICACION SL | Presidente | 28/10/2015 | |
INGOPRINT DIVERSIFICACION SL | Consejero | 28/10/2015 | |
INGOPRINT SA | Presidente | 14/10/2010 | 13/08/2015 |
INGOPRINT SA | Consejero | 14/10/2010 | 13/08/2015 |
VINCULACIONES DE GORRI OCHOA GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORRI OCHOA GERMAN
Empresa: INGOPRINT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
- Gorri Ochoa German
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 139, S 8, H B 11559, I/A 22 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
Empresa: INGOPRINT DIVERSIFICACION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
- Gorri Ochoa German
Presidente
- Gorri Ochoa German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 167, S 8, H B 132277, I/A 15 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-08
Empresa: TINCPRESA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
- Gorri Ochoa German
Presidente
- Gorri Ochoa German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34989 , F 119, S 8, H B 78100, I/A 15 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-08
Empresa: INGOPRINT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
- Gorri Ochoa German
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 139, S 8, H B 11559, I/A 21 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-08
Empresa: INGOPRINT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
- Gorri Ochoa German
Presidente
- Gorri Ochoa German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 139, S 8, H B 11559, I/A 21 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-08
Empresa: INGOPRINT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
- Gorri Ochoa German
Presidente
- Gorri Ochoa German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 138, S 8, H B 11559, I/A 20 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-08
Empresa: INGOPRINT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gorri Ingles Francisco Javier
- Gorri Ingles German
- Gorri Ochoa German
Presidente
- Gorri Ochoa German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 138, S 8, H B 11559, I/A 20 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-08
Información de GORRI OCHOA GERMAN
Mostramos los datos de GORRI OCHOA GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORRI OCHOA GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos