INFORMACION Y DESARROLLO DE ALBACETE SL - EXTINGUIDA
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social INFORMACION Y DESARROLLO DE ALBACETE SL
CIF B02342384
Capital Social 775412.0 Euros
Actividad Edición de periódicos
Página Web www.elpueblodealbacete.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario CORPORACION HMS HERMASAN SL
VINCULACIONES DE INFORMACION Y DESARROLLO DE ALBACETE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INFORMACION Y DESARROLLO DE ALBACETE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alarcon Tauste Jesus | Apoderado | 15/01/2013 | 13/10/2014 |
Canuto Chinchilla Pedro Javier | Apoderado | 01/04/2013 | 13/10/2014 |
Cifuentes Ovejero Juan Macario | Apoderado | 01/04/2013 | 13/10/2014 |
CORPORACION HMS HERMASAN SL | Socio Unico | 16/02/2010 | 13/10/2014 |
Gimenez Murcia Jesus Maria | Apoderado | 06/02/2009 | 13/10/2014 |
GLOBAL MONGOLIAN MATERIALS SL | Liquidador | 29/09/2014 | 13/10/2014 |
Martinez Sanchez Consuelo | Apoderado | 17/09/2010 | 13/10/2014 |
Martinez Sanchez Jose Manuel | Apoderado | 17/01/2011 | 13/10/2014 |
Ramirez Perete Federico | Apoderado | 04/07/2014 | 13/10/2014 |
CORPORACION HMS HERMASAN SL | Administrador Unico | 02/10/2012 | 29/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INFORMACION Y DESARROLLO DE ALBACETE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 137, S 8, H AB 12181, I/A 39 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 137, S 8, H AB 12181, I/A 39 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 137, S 8, H AB 12181, I/A 38 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 137, S 8, H AB 12181, I/A 38 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 137, S 8, H AB 12181, I/A 38 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930, L 694, F 30, S 8, H AB 12181, I/A 37 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927, L 691, F 202, S 8, H AB 12181, I/A 36 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927, L 691, F 202, S 8, H AB 12181, I/A 35 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 39, S 8, H AB 12181, I/A 34 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 39, S 8, H AB 12181, I/A 33 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-02