RAMIREZ PERETE FEDERICO
Informe ejecutivo de RAMIREZ PERETE FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RAMIREZ PERETE FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HMS FUTURE INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 03/08/2022 | |
HMS BULL MARKET SA | Apoderado | 03/08/2022 | |
HMS FUTURE INVESTMENTS SL | Consejero | 19/04/2022 | |
CITIBOX SMART SERVICES SL | Representante | 28/05/2021 | |
DEHESA DE NAVAMARIN SL | Apoderado | 03/01/2019 | |
HMS BULL MARKET SA | Consejero | 11/03/2016 | |
HEADMASTER TEAM SL | Socio Unico | 02/12/2014 | |
HEADMASTER TEAM SL | Administrador Unico | 02/12/2014 | |
CABLE TELEVISION ALBACETE SL | Apoderado | 30/06/2014 | |
AUTO JUNTAS SA | Apoderado | 04/03/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RAMIREZ PERETE FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIREZ PERETE FEDERICO
Empresa: INFINIA MOBILE SL
Apoderado
- Fernandez Cerezo Juan Jose
- Ramirez Perete Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 611685, I/A 16 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: OOH EXPERIENCES OMNIA SL
Liquidador
Representante
- Ramirez Perete Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33390 , F 7, S 8, H M 601106, I/A 5 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: OOH EXPERIENCES OMNIA SL
Administrador Unico
Representante
- Ramirez Perete Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33390 , F 7, S 8, H M 601106, I/A 5 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: HMS FUTURE INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Ramirez Perete Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34853 , F 26, S 8, H M 447752, I/A 28 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Empresa: HMS BULL MARKET SA
Apoderado
- Gimenez Murcia Jesus Maria
- Ramirez Perete Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42888 , F 149, S 8, H M 262750, I/A 37 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: QUERCUS ILEX INVERSIONES SICAV
Consejero
- Gimenez Murcia Jesus Maria
- Ramirez Perete Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 10, S 8, H M 262750, I/A 35 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Empresa: INFINIA MOBILE SL
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Fernandez Cerezo Juan Jose
- Fernandez Moya Cebollero Fausto Pedro
- Ramirez Perete Federico
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36221 , F 219, S 8, H M 611685, I/A 13 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: JUNIPERUS SABINA INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34853 , F 20, S 8, H M 447752, I/A 26 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: JUNIPERUS SABINA INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34853 , F 20, S 8, H M 447752, I/A 26 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: CITIBOX SMART SERVICES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Bernabeu Moliner David
- Ramirez Perete Federico
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42027 , F 8, S 8, H M 744178, I/A 2 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
VER MAS ACTOS
Información de RAMIREZ PERETE FEDERICO
Mostramos los datos de RAMIREZ PERETE FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIREZ PERETE FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos