GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HMS FUTURE INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 03/08/2022 | |
HMS BULL MARKET SA | Apoderado | 03/08/2022 | |
HMS FUTURE INVESTMENTS SL | Consejero | 19/04/2022 | |
DEHESA DE NAVAMARIN SL | Apoderado | 03/01/2019 | |
HMS BULL MARKET SA | Consejero | 11/03/2016 | |
CORPORACION HMS HERMASAN SL | Apoderado | 06/02/2009 | |
ALDONZA GOURMET SA | Apoderado | 06/02/2009 | |
AUTO JUNTAS SA | Apoderado | 06/02/2009 | |
CABLE TELEVISION ALBACETE SL | Apoderado | 06/02/2009 | |
PROYECTOS CASTELLANOS DE INVERSION SL | Apoderado | 06/02/2009 |
VINCULACIONES DE GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA
Empresa: HMS BULL MARKET SA
Apoderado
- Gimenez Murcia Jesus Maria
- Ramirez Perete Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42888 , F 149, S 8, H M 262750, I/A 37 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: HMS FUTURE INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Gimenez Murcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34853 , F 26, S 8, H M 447752, I/A 28 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: QUERCUS ILEX INVERSIONES SICAV
Consejero
- Gimenez Murcia Jesus Maria
- Ramirez Perete Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 10, S 8, H M 262750, I/A 35 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Empresa: JUNIPERUS SABINA INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34853 , F 20, S 8, H M 447752, I/A 26 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: JUNIPERUS SABINA INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34853 , F 20, S 8, H M 447752, I/A 26 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: HERMASAN CONSTRUCTORA SL
Apoderado
- Garcia Gomez Manuel
- Gimenez Murcia Jesus Maria
- Gimenez Murcia Jesus Maria
- Martinez Sanchez Consuelo
- Martinez Sanchez Jose Manuel
- Mena Jimenez Luis
- Moreno Sanchez Antonio
- Ramirez Perete Federico
- Sanchez Herraez Adoracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945, L 709, F 109, S 8, H AB 10401, I/A 24 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-02
Empresa: DEHESA DE NAVAMARIN SL
Apoderado
- Gimenez Murcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001, L 765, F 70, S 8, H AB 27188, I/A 5 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-02
Empresa: JUNIPERUS SABINA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Gimenez Murcia Jesus Maria
- Ramirez Perete Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34853 , F 15, S 8, H M 447752, I/A 16 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Empresa: QUERCUS ILEX INVERSIONES SICAV
Consejero
- Gimenez Murcia Jesus Maria
- Ramirez Perete Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26717 , F 5, S 8, H M 262750, I/A 25 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28
Empresa: ALDONZA CATA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Callejo Cutillas Adela
- CATA FRESH SL
- CORPORACION HMS HERMASAN SL
- FRESHCOMED EUROPA SL
- Gimenez Murcia Jesus Maria
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gimenez Murcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3748 , F 94, S 8, H A 138454, I/A 3 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-03
VER MAS ACTOS
Información de GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA
Mostramos los datos de GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos