INDOX SPAIN ENERGY SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Dels Tres Tombs, S/N
Código Postal 25320
Municipio Anglesola
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social INDOX SPAIN ENERGY SLL
CIF B25801440
Capital Social 5990.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 01/10/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INDOX SPAIN ENERGY SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDOX SPAIN ENERGY SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Domingo Salvany Jordi | Apoderado | 25/07/2016 | 17/03/2022 |
Tornini Muñiz Paola | Liquidador | 17/03/2022 | 17/03/2022 |
Tornini Muñiz Paola | Administrador Unico | 26/06/2017 | 17/03/2022 |
Sole Cañelles Josep | Administrador Unico | 06/11/2015 | 26/06/2017 |
ACTOS BORME DE INDOX SPAIN ENERGY SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 5 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 5 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 5 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 5 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 5 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-25
- C/ TRES TOMBS S/N - POLIGONO INDUSTRIAL LA SERRA (ANGLESOLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 4 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-25
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 4 de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 4 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 4 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 4 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 3 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-25