TORNINI MUÑIZ PAOLA
Informe ejecutivo de TORNINI MUÑIZ PAOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 39
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE TORNINI MUÑIZ PAOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLASTISERT FORM SA | Administrador Solidario | 10/07/2024 | |
SERT PLASTICS SA | Administrador Solidario | 28/06/2024 | |
COVERIGHT SL | REPR.143 RRM | 03/03/2023 | |
CV INDUSTRIAL HEALTHCARE SL | Administrador Unico | 21/02/2023 | |
RESOL IBERIA SL | Administrador Unico | 25/08/2022 | |
CONDOR ILUMINACION SA | REPR.143 RRM | 20/01/2022 | |
LEDS C4 SA | Consejero Delegado Solidario | 19/01/2022 | |
LEDS C4 SA | Consejero | 19/01/2022 | |
LO MAS GUAY SL | Apoderado Solidario | 13/12/2021 | |
ONDULADOS CARME SL | REPR.143 RRM | 14/09/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORNINI MUÑIZ PAOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORNINI MUÑIZ PAOLA
Empresa: PLASTISERT FORM SA
Administrador Solidario
- Pongiluppi Gomila Raimon
- Tornini Muñiz Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 121878, I/A 12 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: SERT PLASTICS SA
Administrador Solidario
- Pongiluppi Gomila Raimon
- Tornini Muñiz Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 80347, I/A 37 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-08
Empresa: BAZAS INVERSORAS SL
Liquidador
- Tornini Muñiz Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2085 , F 14, S 8, H T 31199, I/A 9 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-43
Empresa: BAZAS INVERSORAS SL
Administrador Solidario
- Tornini Muñiz Nicolas
- Tornini Muñiz Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2085 , F 14, S 8, H T 31199, I/A 9 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-43
Empresa: DIASON INVERSORA SL
Administrador Unico
- Tornini Muñiz Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48719 , F 5, S 8, H B 593692, I/A 1 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Empresa: SERTAL IBERIA SL
Administrador Unico
- Tornini Muñiz Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48692 , F 114, S 8, H B 592739, I/A 1 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Empresa: CARTONAJES COSMOS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Reverter Planet Ferran
- Riudalbas Codina Angel
- Tornini Muñiz Paola
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47554 , F 83, S 8, H B 555411, I/A 3 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Empresa: CV INDUSTRIAL HEALTHCARE SL
Administrador Unico
- Tornini Muñiz Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48656 , F 113, S 8, H B 591544, I/A 1 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-08
Empresa: RESOL IBERIA SL
Administrador Unico
- Tornini Muñiz Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10384, L 7665, F 213, S 8, H V 178700, I/A 2 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-46
Empresa: INDOX SPAIN ENERGY SLL
Liquidador
- Tornini Muñiz Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 5 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-25
VER MAS ACTOS
Información de TORNINI MUÑIZ PAOLA
Mostramos los datos de TORNINI MUÑIZ PAOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORNINI MUÑIZ PAOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos