SOLE CAÑELLES JOSEP
Informe ejecutivo de SOLE CAÑELLES JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLE CAÑELLES JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDOX SPAIN ENERGY SLL | Administrador Unico | 06/11/2015 | 26/06/2017 |
INDOX ENERGY SYSTEMS SL | Apoderado | 07/01/2016 | 02/05/2016 |
VINCULACIONES DE SOLE CAÑELLES JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLE CAÑELLES JOSEP
Empresa: INDOX SPAIN ENERGY SLL
Administrador Unico
- Sole Cañelles Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 159, S 8, H L 28878, I/A 4 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-25
Empresa: INDOX ENERGY SYSTEMS SL
Apoderado
- Sole Cañelles Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 183, S 8, H L 29009, I/A 5 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-25
Empresa: INDOX ENERGY SYSTEMS SL
Apoderado
- Sole Cañelles Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 181, S 8, H L 29009, I/A 3 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-25
Empresa: INDOX SPAIN ENERGY SLL
Administrador Unico
- Sole Cañelles Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 153, S 8, H L 28878, I/A 1 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-25
Información de SOLE CAÑELLES JOSEP
Mostramos los datos de SOLE CAÑELLES JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLE CAÑELLES JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos