INCREASING SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INCREASING SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INCREASING SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INCREASING SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balcells Galles Francesc | Consejero | 30/09/2009 | 05/08/2022 |
Balcells Galles Francesc | Vicepresidente | 11/08/2020 | 05/08/2022 |
Balcells Galles Francesc | Liquidador Suplente | 05/08/2022 | 05/08/2022 |
Balcells Galles Nuria | Consejero | 30/09/2009 | 05/08/2022 |
Balcells Galles Nuria | Presidente | 11/08/2020 | 05/08/2022 |
Balcells Galles Nuria | Liquidador | 05/08/2022 | 05/08/2022 |
Balcells Garcia Jordi | Consejero | 27/09/2013 | 05/08/2022 |
Balcells Garcia Jordi | Secretario | 27/09/2013 | 05/08/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 13/11/2012 | 05/08/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 13/11/2012 | 05/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INCREASING SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 30 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 30 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
- Ha cesado la entidad "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores" (IBERCLEAR) como entidad encargada del registro contable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 30 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 30 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 30 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 29 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 29 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 29 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 9 de los estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 220, S 8, H M 284424, I/A 28 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 220, S 8, H M 284424, I/A 28 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28