RECODER DE TAPIA RUANO EDUARDO
Informe ejecutivo de RECODER DE TAPIA RUANO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RECODER DE TAPIA RUANO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCREASING SICAV | Presidente | 27/09/2013 | 11/08/2020 |
INCREASING SICAV | Consejero | 27/09/2013 | 11/08/2020 |
INCREASING SICAV | Consejero Delegado | 13/11/2012 | 11/08/2020 |
SERTRAM SA | Apoderado | 19/01/2009 | 11/03/2010 |
VINCULACIONES DE RECODER DE TAPIA RUANO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RECODER DE TAPIA RUANO EDUARDO
Empresa: INCREASING SICAV
Consejero Delegado
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Consejero
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Presidente
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 29 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Empresa: INCREASING SICAV
Consejero Delegado
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Consejero
- Balcells Garcia Jordi
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Presidente
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 220, S 8, H M 284424, I/A 28 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: INCREASING SICAV
Consejero Delegado
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Consejero
- Balcells Garcia Jordi
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Presidente
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 220, S 8, H M 284424, I/A 27 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Empresa: INCREASING SICAV
Auditor
Consejero Delegado
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Consejero
- Balcells Garcia Jordi
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Presidente
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16669 , F 173, S 8, H M 284424, I/A 23 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Empresa: INCREASING SICAV
Consejero Delegado
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16669 , F 172, S 8, H M 284424, I/A 22 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-28
Empresa: SERTRAM SA
Apoderado
- Balcells Galles Francesc
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 186, S 8, H B 49852, I/A 47 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-08
Empresa: SERTRAM SA
Apoderado
- Recoder De Tapia Ruano Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40930 , F 184, S 8, H B 49852, I/A 45 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-08
Información de RECODER DE TAPIA RUANO EDUARDO
Mostramos los datos de RECODER DE TAPIA RUANO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RECODER DE TAPIA RUANO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos