BALCELLS GALLES NURIA
Informe ejecutivo de BALCELLS GALLES NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BALCELLS GALLES NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERTRAM SA | REPR.143 RRM | 16/05/2024 | |
AURANTIS PROJECTS SL | Consejero | 31/03/2023 | |
LIGHTNING BOLT SL | Administrador Solidario | 19/04/2021 | |
ABC DE INVERSION MOBILIARIA SA | Presidente | 01/02/2021 | |
ABC DE INVERSION MOBILIARIA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 01/02/2021 | |
ABC DE INVERSION MOBILIARIA SA | Consejero | 01/02/2021 | |
ABC DE INVERSION MOBILIARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/01/2018 | |
SHINKA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 27/04/2016 | |
ABC DE INVERSION MOBILIARIA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 08/01/2016 | |
ABC DE INVERSION MOBILIARIA SA | Consejero | 08/01/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BALCELLS GALLES NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALCELLS GALLES NURIA
Empresa: SERTRAM SA
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
REPR.143 RRM
- Balcells Galles Francesc
- Balcells Galles Nuria
- Balcells Garcia Jordi
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 49852, I/A 57 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-08
Empresa: SERTRAM SA
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
REPR.143 RRM
- Balcells Galles Francesc
- Balcells Galles Nuria
- Balcells Garcia Jordi
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 49852, I/A 57 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-08
Empresa: AURANTIS PROJECTS SL
Consejero
- Balcells Galles Nuria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47663 , F 129, S 8, H B 558655, I/A 5 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Empresa: INCREASING SICAV
Liquidador Suplente
Liquidador
- Balcells Galles Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 30 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: INCREASING SICAV
Consejero
- Balcells Galles Francesc
- Balcells Galles Nuria
- Balcells Garcia Jordi
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Balcells Galles Nuria
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 30 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: DATA LONG LIFE SL
Apoderado Solidario
- Balcells Galles Francesc
- Balcells Galles Nuria
- Balcells Garcia Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48085 , F 169, S 8, H B 571835, I/A 2 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-08
Empresa: LIGHTNING BOLT SL
Administrador Solidario
- Balcells Galles Francesc
- Balcells Galles Nuria
- Balcells Garcia Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47767 , F 132, S 8, H B 561729, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Empresa: SERTRAM SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
REPR.143 RRM
- Balcells Galles Francesc
- Balcells Galles Nuria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 212, S 8, H B 49852, I/A 56 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-08
Empresa: ABC DE INVERSION MOBILIARIA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Balcells Galles Francesc
- Balcells Galles Nuria
- Balcells Garcia Jordi
Consejero
- Balcells Galles Francesc
- Balcells Galles Nuria
- Balcells Garcia Jordi
- Galles Arnau Maria Lluisa
- Garcia Serna Gloria
Presidente
- Balcells Galles Nuria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44094 , F 73, S 8, H B 128463, I/A 50 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Empresa: INCREASING SICAV
Consejero
- Balcells Galles Francesc
- Balcells Galles Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32517 , F 221, S 8, H M 284424, I/A 29 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
VER MAS ACTOS
Información de BALCELLS GALLES NURIA
Mostramos los datos de BALCELLS GALLES NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALCELLS GALLES NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos