SUPERHUNTERS GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lluís Companys, 41
Código Postal 17800
Municipio Olot
Provincia Girona
Razón Social SUPERHUNTERS GROUP SL
CIF B64465206
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/02/2007
Nombres Anteriores
- IMMOSUN DEVELOPPEMENT SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUPERHUNTERS GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUPERHUNTERS GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cebral Pilon Vicente | Administrador Unico | 02/12/2014 | 10/01/2022 |
Laia Costa Dorca | Apoderado | 19/07/2016 | 10/01/2022 |
Vicente Cebral Pilon | Administrador Unico | 10/01/2022 | |
Vicente Cebral Pilon | Liquidador | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
Kristel Sandra Gelis | Administrador Unico | 02/12/2014 |
ACTOS BORME DE SUPERHUNTERS GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 90, S 8, H GI 57610, I/A 8 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 90, S 8, H GI 57610, I/A 8 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 90, S 8, H GI 57610, I/A 8 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 90, S 8, H GI 57610, I/A 8 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-17
- C/ LLUIS COMPANYS 41 (OLOT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 90, S 8, H GI 57610, I/A 7 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 89, S 8, H GI 57610, I/A 6 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-17
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 150,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 89, S 8, H GI 57610, I/A 5 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 89, S 8, H GI 57610, I/A 4 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-17
- VIA EMPORITANA 1 BAJOS 2 (FIGUERES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 89, S 8, H GI 57610, I/A 3 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-17
Empresa: IMMOSUN DEVELOPPEMENT SL
- EL COMERCIO AL POR MAYOR,POR MENOR,IMPORTACION-EXPORTACION Y VENTA ELECTRONICA ON-LINE DE TODO TIPO DE MUEBLES,APARATOS DE ILUMINACION,DECORACION Y ARTICULOS PARA EL HOGAR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39348 , F 45, S 8, H B 341806, I/A 2 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-08