VICENTE CEBRAL PILON
Informe ejecutivo de VICENTE CEBRAL PILON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VICENTE CEBRAL PILON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEKKON EUROPE SL | Administrador Mancomunado | 17/10/2023 | |
CHARITO 1953 GROUP SL | Administrador Solidario | 31/03/2022 |
VINCULACIONES DE VICENTE CEBRAL PILON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE CEBRAL PILON
Empresa: DEKKON EUROPE SL
Administrador Mancomunado
- Jingqi Lin
- Pablo Callejon Muzella
- Vicente Cebral Pilon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 22, S 8, H GI 48570, I/A 4 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-17
Empresa: DEKKON EUROPE SL
Administrador Unico
- Vicente Cebral Pilon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 22, S 8, H GI 48570, I/A 4 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-17
Empresa: CHARITO 1953 GROUP SL
Administrador Solidario
- Roser Valle Dominguez
- Vicente Cebral Pilon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311 , F 62, S 8, H GI 68885, I/A 4 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-17
Empresa: CHARITO 1953 GROUP SL
Administrador Unico
- Vicente Cebral Pilon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311 , F 62, S 8, H GI 68885, I/A 4 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-17
Empresa: SUPERHUNTERS GROUP SL
Liquidador
- Vicente Cebral Pilon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 90, S 8, H GI 57610, I/A 8 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-17
Empresa: SUPERHUNTERS GROUP SL
Administrador Unico
- Vicente Cebral Pilon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 90, S 8, H GI 57610, I/A 8 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-17
Empresa: ECO FLOWER & COOL SL
Administrador Unico
- Vicente Cebral Pilon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 22, S 8, H GI 48570, I/A 3 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-17
Empresa: CHARITO 1953 GROUP SL
Administrador Unico
- Vicente Cebral Pilon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311 , F 61, S 8, H GI 68885, I/A 1 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-17
Empresa: CECOLOT GRUP SL
Administrador Unico
- Vicente Cebral Pilon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111 , F 29, S 8, H GI 61131, I/A 3 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-17
Empresa: GRUPO MARVIN 2016 SA
Administrador Unico
- Vicente Cebral Pilon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 92, S 8, H GI 62600, I/A 1 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-17
VER MAS ACTOS
Información de VICENTE CEBRAL PILON
Mostramos los datos de VICENTE CEBRAL PILON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE CEBRAL PILON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos