GRUPO FAMILIAR MADRID RUIZ SA - EXTINGUIDA
Municipio Cartagena
Provincia Murcia
Razón Social GRUPO FAMILIAR MADRID RUIZ SA
CIF A30608210
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Nombres Anteriores
- ILLAN SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario MADRID MUÑOZ SL
VINCULACIONES DE GRUPO FAMILIAR MADRID RUIZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO FAMILIAR MADRID RUIZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Javier Madrid Muñoz | Administrador Unico | 01/07/2013 | 02/08/2021 |
Francisco Javier Madrid Muñoz | Liquidador | 02/08/2021 | 02/08/2021 |
MADRID MUÑOZ SL | Socio Unico | 13/08/2019 | 17/12/2020 |
ACTOS BORME DE GRUPO FAMILIAR MADRID RUIZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 219, S 8, H MU 13597, I/A 14 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 219, S 8, H MU 13597, I/A 14 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 219, S 8, H MU 13597, I/A 14 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 219, S 8, H MU 13597, I/A 14 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 219, S 8, H MU 13597, I/A 14 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 219, S 8, H MU 13597, I/A 13 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 219, S 8, H MU 13597, I/A 12 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-30
Empresa: ILLAN SA
- GRUPO FAMILIAR MADRID RUIZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 218, S 8, H MU 13597, I/A 11 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-30
Empresa: ILLAN SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 218, S 8, H MU 13597, I/A 10 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-30
Empresa: ILLAN SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30