FRANCISCO JAVIER MADRID MUÑOZ
Informe ejecutivo de FRANCISCO JAVIER MADRID MUÑOZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE FRANCISCO JAVIER MADRID MUÑOZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPORTIVO SANTA ANA SL | Consejero | 24/02/2020 | |
CECAELIA SL | Administrador Unico | 12/11/2019 | |
ASENSIO MADRID SL | Administrador Unico | 12/11/2019 | |
TRANSMED SA | Administrador Unico | 01/07/2013 | |
SAMEQUIN SL | Administrador Unico | 24/04/2013 | |
GESTORA DE RESIDUOS 2010 SL | Apoderado Mancomunado | 08/03/2013 | |
GESTORA DE RESIDUOS 2010 SL | Administrador Mancomunado | 06/03/2013 | |
TRANSLOGIMED SA | Administrador Unico | 11/10/2012 | |
EL HUERTO DE MIRANDA SL | Presidente | 25/10/2011 | |
EL HUERTO DE MIRANDA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/10/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FRANCISCO JAVIER MADRID MUÑOZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO JAVIER MADRID MUÑOZ
Empresa: TRANSMED SA
Administrador Unico
- Francisco Javier Madrid Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 44, S 8, H MU 12106, I/A 13 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-30
Empresa: TRANSLOGIMED SA
Administrador Unico
- Francisco Javier Madrid Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 36, S 8, H MU 40108, I/A 6 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-30
Empresa: MERCADOLORES SA
Liquidador
- Francisco Javier Madrid Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 89, S 8, H MU 11836, I/A 13 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-30
Empresa: MERCADOLORES SA
Administrador Unico
- Francisco Javier Madrid Muñoz
Liquidador
- Francisco Javier Madrid Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 89, S 8, H MU 11836, I/A 13 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-30
Empresa: GRUPO FAMILIAR MADRID RUIZ SA
Liquidador
- Francisco Javier Madrid Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 219, S 8, H MU 13597, I/A 14 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-30
Empresa: GRUPO FAMILIAR MADRID RUIZ SA
Administrador Unico
- Francisco Javier Madrid Muñoz
Liquidador
- Francisco Javier Madrid Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 219, S 8, H MU 13597, I/A 14 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-30
Empresa: COSTA MEDITERRANEA DE PETROLEOS SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Javier Madrid Muñoz
- Isabel Belmonte Cegarra
- Jose Antonio Flores Alvarez
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 224, S 8, H MU 49790, I/A 4 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-30
Empresa: MADRID MUÑOZ SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Madrid Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 209, S 8, H MU 28117, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-30
Empresa: DEPORTIVO SANTA ANA SL
Consejero
- Francisco Javier Madrid Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 27, S 8, H MU 4703, I/A 20 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-30
Empresa: ASENSIO MADRID SL
Administrador Unico
- Francisco Javier Madrid Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3413 , F 31, S 8, H MU100392, I/A 1 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-30
VER MAS ACTOS
Información de FRANCISCO JAVIER MADRID MUÑOZ
Mostramos los datos de FRANCISCO JAVIER MADRID MUÑOZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO JAVIER MADRID MUÑOZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos