ROMANOV JEWELRY SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CAMINO DE TORRECILLA 29 - CALLE B NAVE 13
Municipio Algete
Provincia Madrid
Razón Social ROMANOV JEWELRY SL
CIF B86576717
Capital Social 400000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería
Fecha de Constitución 19/10/2012
Nombres Anteriores
- HULAL BUSINESS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROMANOV JEWELRY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROMANOV JEWELRY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Levy Netanel | Administrador Unico | 24/01/2014 | 09/09/2021 |
Sanchez Garcia Sergio | Apoderado | 24/01/2014 | 09/09/2021 |
Sanchez Garcia Sergio | Liquidador | 09/09/2021 | 09/09/2021 |
Gniwisch Pinchas | Administrador Mancomunado | 13/02/2013 | 24/01/2014 |
Levy Netanel | Administrador Mancomunado | 13/02/2013 | 24/01/2014 |
COMERCIO Y DESARROLLO 2100 SL | Socio Unico | 12/11/2012 | 13/02/2013 |
Sanchez Garcia Sergio | Administrador Unico | 12/11/2012 | 13/02/2013 |
ACTOS BORME DE ROMANOV JEWELRY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 191, S 8, H M 547717, I/A 8 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 191, S 8, H M 547717, I/A 8 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 191, S 8, H M 547717, I/A 8 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 191, S 8, H M 547717, I/A 8 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
- C/ CAMINO DE TORRECILLA 29 - CALLE B NAVE 13 (ALGETE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 190, S 8, H M 547717, I/A 7 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 397.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 400.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 13.233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 190, S 8, H M 547717, I/A 6 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
- TRVA VILA ESTHER 17 - NAVE 2, POLIGONO INDUSTRIAL (ALGETE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 190, S 8, H M 547717, I/A 5 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 189, S 8, H M 547717, I/A 4 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 189, S 8, H M 547717, I/A 3 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 189, S 8, H M 547717, I/A 3 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28