LEVY NETANEL
Informe ejecutivo de LEVY NETANEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEVY NETANEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REVINE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 15/09/2016 |
VINCULACIONES DE LEVY NETANEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEVY NETANEL
Empresa: ROMANOV JEWELRY SL
Administrador Unico
- Levy Netanel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 191, S 8, H M 547717, I/A 8 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Empresa: REVINE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Levy Netanel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35018 , F 42, S 8, H M 629785, I/A 2 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-28
Empresa: ROMANOV JEWELRY SL
Administrador Unico
- Levy Netanel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 189, S 8, H M 547717, I/A 3 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Empresa: ROMANOV JEWELRY SL
Administrador Mancomunado
- Gniwisch Pinchas
- Levy Netanel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 189, S 8, H M 547717, I/A 3 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Empresa: HULAL BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Gniwisch Pinchas
- Levy Netanel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 188, S 8, H M 547717, I/A 2 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
Información de LEVY NETANEL
Mostramos los datos de LEVY NETANEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEVY NETANEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos