SANCHEZ GARCIA SERGIO
Informe ejecutivo de SANCHEZ GARCIA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 66
Empresas activas: 52
Cargos inactivos: 323
Empresas inactivas: 294
CARGOS DE SANCHEZ GARCIA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMANOV INVERSIONES SL | Socio Unico | 07/08/2024 | |
ROMANOV INVERSIONES SL | Administrador Unico | 07/08/2024 | |
ASAN VENTURES SL | Administrador Unico | 03/06/2024 | |
ASAN VENTURES SL | Socio Unico | 03/06/2024 | |
4C SA | Secretario | 27/04/2024 | |
MODERNIA HOME & INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 17/04/2024 | |
ORSAGO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 08/03/2024 | |
HIKARI ENERGIA SL | Administrador Unico | 28/02/2024 | |
ANSA INMOASESORES SL | Administrador Solidario | 19/12/2023 | |
MINUEVAHABITACION SPACE SOLUTIONS SL | Administrador Mancomunado | 13/09/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ GARCIA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GARCIA SERGIO
Empresa: ATRIPALDA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 798413, I/A 3 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: VINCHIO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 816462, I/A 2 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: ROMANOV INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829397, I/A 1 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: ROMANOV INVERSIONES SL
Socio Único
- Sanchez Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829397, I/A 1 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: CROGNALETO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 817757, I/A 2 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: ANCARANO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CC 17427, I/A 2 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-10
Empresa: ASAN VENTURES SL
Administrador Unico
- Sanchez Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 37835, I/A 1 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-39
Empresa: ASAN VENTURES SL
Socio Único
- Sanchez Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 37835, I/A 1 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-39
Empresa: 4C SA
Secretario
- Sanchez Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4192 , F 38, S 8, H M 69748, I/A 12 (27/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: MODERNIA HOME & INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Anca Claudiu Georgian
- Perez Rodriguez Miguel Angel
- Sanchez Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6496, L 5404, F 56, S 8, H MA181383, I/A 1 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-29
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ GARCIA SERGIO
Mostramos los datos de SANCHEZ GARCIA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GARCIA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos