HUANGJIU TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Aranda, 20
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HUANGJIU TECHNOLOGIES SL
CIF B85779767
Capital Social 41636.0 Euros
Fecha de Constitución 07/10/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HUANGJIU TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HUANGJIU TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Areitio Bereincua Andres | Liquidador | 01/02/2016 | 22/03/2019 |
Areitio Bereincua Andres | Administrador Unico | 04/04/2013 | 01/02/2016 |
Calvo Villanueva Jose Maria | Administrador Solidario | 01/12/2009 | 04/04/2013 |
Martinez Ramirez Orlando | Administrador Solidario | 21/03/2012 | 04/04/2013 |
Areitio Bereincua Andres | Administrador Solidario | 01/12/2009 | 21/03/2012 |
ACTOS BORME DE HUANGJIU TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 16, S 8, H M 490655, I/A 8 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 16, S 8, H M 490655, I/A 7 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 16, S 8, H M 490655, I/A 7 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 16, S 8, H M 490655, I/A 7 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 8. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 15, S 8, H M 490655, I/A 6 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 15, S 8, H M 490655, I/A 6 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 15, S 8, H M 490655, I/A 6 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Capital Anterior: | 39.429,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.207,00 | Euros |
Capital Actual: | 41.636,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 15, S 8, H M 490655, I/A 5 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 15, S 8, H M 490655, I/A 4 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 15, S 8, H M 490655, I/A 4 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28