CALVO VILLANUEVA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CALVO VILLANUEVA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALVO VILLANUEVA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUYFRESCO SL | Administrador Solidario | 16/11/2011 | 05/04/2013 |
HUANGJIU TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 01/12/2009 | 04/04/2013 |
VINCULACIONES DE CALVO VILLANUEVA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO VILLANUEVA JOSE MARIA
Empresa: BUYFRESCO SL
Administrador Solidario
- Areitio Bereincua Andres
- Calvo Villanueva Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29273 , F 164, S 8, H M 526941, I/A 5 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Empresa: HUANGJIU TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Calvo Villanueva Jose Maria
- Martinez Ramirez Orlando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 15, S 8, H M 490655, I/A 6 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Empresa: BUYFRESCO SL
Administrador Solidario
- Areitio Bereincua Andres
- Calvo Villanueva Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29273 , F 160, S 8, H M 526941, I/A 1 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
Empresa: HUANGJIU TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Areitio Bereincua Andres
- Calvo Villanueva Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 11, S 8, H M 490655, I/A 1 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Información de CALVO VILLANUEVA JOSE MARIA
Mostramos los datos de CALVO VILLANUEVA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO VILLANUEVA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos