AREITIO BEREINCUA ANDRES
Informe ejecutivo de AREITIO BEREINCUA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AREITIO BEREINCUA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAX 07 SL | Administrador Solidario | 08/02/2024 | |
BUYFRESCO SL | Liquidador | 04/08/2016 | 06/11/2019 |
HUANGJIU TECHNOLOGIES SL | Liquidador | 01/02/2016 | 22/03/2019 |
BUYFRESCO SL | Administrador Unico | 05/04/2013 | 04/08/2016 |
HUANGJIU TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 04/04/2013 | 01/02/2016 |
BUYFRESCO SL | Administrador Solidario | 16/11/2011 | 05/04/2013 |
HUANGJIU TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 01/12/2009 | 21/03/2012 |
VINCULACIONES DE AREITIO BEREINCUA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AREITIO BEREINCUA ANDRES
Empresa: SAX 07 SL
Administrador Solidario
- Areitio Bereincua Andres
- Areitio Bereincua Sylvia Maria
- Areitio Toledo Javier
- Bereincua Castillo Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24698 , F 192, S 8, H M 444622, I/A 3 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: BUYFRESCO SL
Liquidador
- Areitio Bereincua Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29273 , F 224, S 8, H M 526941, I/A 15 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Empresa: BUYFRESCO SL
Administrador Unico
- Areitio Bereincua Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29273 , F 224, S 8, H M 526941, I/A 15 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Empresa: HUANGJIU TECHNOLOGIES SL
Liquidador
- Areitio Bereincua Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 16, S 8, H M 490655, I/A 7 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
Empresa: HUANGJIU TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Areitio Bereincua Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 16, S 8, H M 490655, I/A 7 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
Empresa: BUYFRESCO SL
Administrador Unico
- Areitio Bereincua Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29273 , F 164, S 8, H M 526941, I/A 5 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Empresa: BUYFRESCO SL
Administrador Solidario
- Areitio Bereincua Andres
- Calvo Villanueva Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29273 , F 164, S 8, H M 526941, I/A 5 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Empresa: HUANGJIU TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Areitio Bereincua Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 15, S 8, H M 490655, I/A 6 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Empresa: HUANGJIU TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Areitio Bereincua Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27234 , F 15, S 8, H M 490655, I/A 4 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
Empresa: BUYFRESCO SL
Administrador Solidario
- Areitio Bereincua Andres
- Calvo Villanueva Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29273 , F 160, S 8, H M 526941, I/A 1 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
VER MAS ACTOS
Información de AREITIO BEREINCUA ANDRES
Mostramos los datos de AREITIO BEREINCUA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AREITIO BEREINCUA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos