HMVSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arago, 281
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HMVSA SA
CIF A58367517
Capital Social 346720.17 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HMVSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HMVSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EULEX HBS SLP | Administrador Concursal | 05/06/2014 | 13/04/2021 |
Herrero Perales Antonio | REP.ADM.CONC | 05/06/2014 | 13/04/2021 |
Vallet Monzo Santiago | Administrador Unico | 02/05/2012 | 27/02/2015 |
Vallet Gomez Jorge | Administrador Solidario | 02/05/2012 | |
Vallet Monzo Santiago | Administrador Solidario | 12/03/2012 |
ACTOS BORME DE HMVSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 112, S 8, H B 65608, I/A 26 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 20/2014, AUTO FIRME DE FECHA 18/12/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 112, S 8, H B 65608, I/A 26 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 112, S 8, H B 65608, I/A 25 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 20/2014, AUTOS FIRMES, DE FECHA 03/09/2014: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y DE 09/01/2015:APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 112, S 8, H B 65608, I/A 25 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 112, S 8, H B 65608, I/A 25 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 20/2014, AUTO FIRME DE FECHA 23/01/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 111, S 8, H B 65608, I/A 24 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 111, S 8, H B 65608, I/A 24 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-08
Capital Anterior: | 329.852,92 | Euros |
Aumento de capital: | 16.867,25 | Euros |
Capital Actual: | 346.720,17 | Euros |
Porcentaje: | 5,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 110, S 8, H B 65608, I/A 23 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
- EL CONTENIDO DE LA INSC.22 MODIFICA EL HECHO REFLEJADO POR LA NOTA EXTENDIDA EL 12.03.2012,AL MARGEN DE LA INS.19,FOLIO109,TOMO 33715,EN CUANTO A LA CADUCIDAD DE D.JORGE VALLET GOMEZ COMO ADMINISTRADOR SOLIDARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 110, S 8, H B 65608, I/A 22 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 110, S 8, H B 65608, I/A 22 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08