VALLET MONZO SANTIAGO
Informe ejecutivo de VALLET MONZO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE VALLET MONZO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUIWI AMARILLO SL | Administrador Unico | 23/10/2023 | |
PANTALAIMON SL | REPR.143 RRM | 12/01/2023 | |
HOTEL ALCAZABA MALAGA SL | REPR.143 RRM | 07/01/2022 | |
CACERES ZENTRUM SL | REPR.143 RRM | 12/12/2019 | |
2005 HOTELES 2 SL | REPR.143 RRM | 11/12/2019 | |
HOTEL SANT CUGAT SL | REPR.143 RRM | 14/08/2019 | |
CITYJOY SL | REPR.143 RRM | 14/05/2019 | |
SALOU SEABORN SL | Administrador Unico | 11/04/2019 | |
BAUERBUILD SL | REPR.143 RRM | 15/03/2018 | |
ACTIAS LUNA SL | REPR.143 RRM | 24/10/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VALLET MONZO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLET MONZO SANTIAGO
Empresa: KUIWI AMARILLO SL
Administrador Unico
- Vallet Monzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48987 , F 62, S 8, H B 603609, I/A 1 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-08
Empresa: PANTALAIMON SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Vallet Monzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40730 , F 90, S 8, H B 373055, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-08
Empresa: PANTALAIMON SL
Administrador Unico
- Vallet Monzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40730 , F 90, S 8, H B 373055, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-08
Empresa: MARIE VALMON SL
Administrador Unico
- Vallet Monzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34893 , F 92, S 8, H B 253785, I/A 10 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-08
Empresa: MARIE VALMON SL
Apoderado
- Vallet Monzo Jordi
- Vallet Monzo Pablo
- Vallet Monzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34893 , F 91, S 8, H B 253785, I/A 9 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-08
Empresa: HOTEL ALCAZABA MALAGA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Vallet Monzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45050 , F 4, S 8, H B 503903, I/A 3 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: HOTEL ALCAZABA MALAGA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Vallet Monzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45050 , F 4, S 8, H B 503903, I/A 3 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: 2005 HOTELES 2 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Vallet Monzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37776 , F 107, S 8, H B 312097, I/A 7 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Empresa: 2005 HOTELES 2 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Vallet Monzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37776 , F 107, S 8, H B 312097, I/A 7 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Empresa: CACERES ZENTRUM SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Vallet Monzo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44554 , F 175, S 8, H B 459706, I/A 3 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
VER MAS ACTOS
Información de VALLET MONZO SANTIAGO
Mostramos los datos de VALLET MONZO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLET MONZO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos