HERRERO PERALES ANTONIO
Informe ejecutivo de HERRERO PERALES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 21
Cargos inactivos: 49
Empresas inactivas: 47
CARGOS DE HERRERO PERALES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLES INVESTMENTS SA | Administrador Concursal | 06/07/2023 | |
EQUIPCERAMIC SA | Secretario No Consejero | 10/01/2022 | |
INTELLITEC EUROPE SL | REP.ADM.CONC | 29/04/2019 | |
METALMALLA & BEICO SL | Secretario No Consejero | 27/08/2018 | |
CLARIS PENEDES PROMOCIONS IMMOBILIARIES SL | REP.ADM.CONC | 24/10/2017 | |
NOGLA SL | REP.ADM.CONC | 02/05/2017 | |
WAERONAUTICA CONSULTORIA I ENGINYERIA SL | Administrador Concursal | 18/11/2013 | |
PROMOCIONS PUIGDOMI SL | REP.ADM.CONC | 07/03/2013 | |
PROMOCIONS INMOBILIARIES KTM I ASSOCIATS SL | REP.ADM.CONC | 19/12/2012 | |
OBRAS Y CONTRATAS DEL MARESME SL | REP.ADM.CONC | 19/12/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HERRERO PERALES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO PERALES ANTONIO
Empresa: ALMA 2002 SL
Administrador Concursal
- Garcia Garcia Jose
- Herrero Perales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 256302, I/A 22 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: FOTOPRIX SA
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Herrero Perales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25397 , F 101, S 8, H B 62124, I/A 38 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-08
Empresa: MICRO SUPERFICIE SL
Administrador Concursal
- Herrero Perales Antonio
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28921 , F 18, S 8, H B 143101, I/A 8 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-08
Empresa: VALLES INVESTMENTS SA
Administrador Concursal
- Herrero Perales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25401 , F 72, S 8, H B 81099, I/A 23 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-08
Empresa: LAMBADOOR SL
Administrador Unico
- Herrero Perales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34911 , F 220, S 8, H B 254425, I/A 6 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-08
Empresa: EQUIPCERAMIC SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Herrero Perales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45967 , F 54, S 8, H B 184157, I/A 44 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: PATRINVER PATRIMONIAL XXI SL
Administrador Concursal
- Garcia Garcia Jose
- Herrero Perales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 186, S 8, H B 275012, I/A 26 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-08
Empresa: INVERSIONES BARCELONESAS URBANAS SA
Administrador Concursal
- Garcia Garcia Jose
- Herrero Perales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41667 , F 65, S 8, H B 67940, I/A 121 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Empresa: MICRO SUPERFICIE SL
Administrador Concursal
- Herrero Perales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28921 , F 18, S 8, H B 143101, I/A 7 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: GAM FACILITY SERVICES SL
Administrador Unico
- Herrero Perales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45209 , F 157, S 8, H B 480429, I/A 2 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08
VER MAS ACTOS
Información de HERRERO PERALES ANTONIO
Mostramos los datos de HERRERO PERALES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO PERALES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos