HIPERMERCADO EUROPA SA - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social HIPERMERCADO EUROPA SA
CIF A07200124
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SUPERMERCADOS COP SA
VINCULACIONES DE HIPERMERCADO EUROPA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIPERMERCADO EUROPA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moya Gonzalez Jose Maria | Administrador Solidario | 12/08/2009 | 28/09/2011 |
Moya Gonzalez Maria Teresa | Administrador Solidario | 12/08/2009 | 28/09/2011 |
Moya Gonzalez Rafael | Administrador Solidario | 12/08/2009 | 28/09/2011 |
SUPERMERCADOS COP SA | Socio único | 28/09/2011 | |
SUPERMERCADOS COP SA | Socio Unico | 29/12/2010 | 28/09/2011 |
ACTOS BORME DE HIPERMERCADO EUROPA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 193, S 8, H PM 10896, I/A 12 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 193, S 8, H PM 10896, I/A 12 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-07
Administrador Solidario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 193, S 8, H PM 10896, I/A 12 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 193, S 8, H PM 10896, I/A 11 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-5-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 193, S 8, H PM 10896, I/A 10 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-07