MOYA GONZALEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de MOYA GONZALEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MOYA GONZALEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERMERCADOS COP SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 10/10/2023 | |
SUPERMERCADOS COP SA | Consejero | 10/10/2023 | |
MOYA SAUS E HIJOS SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 05/10/2023 | |
MOYA SAUS E HIJOS SA | Consejero | 05/10/2023 |
VINCULACIONES DE MOYA GONZALEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA GONZALEZ MARIA TERESA
Empresa: SUPERMERCADOS COP SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moia Segura Josep Maria
- Moya Alemany Sonia
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Perez Roberto
Consejero
- Moia Segura Josep Maria
- Moya Alemany Sonia
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 140, S 8, H PM 11786, I/A 27 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-07
Empresa: SUPERMERCADOS COP SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 140, S 8, H PM 11786, I/A 27 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-07
Empresa: MOYA SAUS E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moia Segura Josep Maria
- Moya Alemany Sonia
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Perez Roberto
Consejero
- Moia Segura Josep Maria
- Moya Alemany Sonia
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2878 , F 123, S 8, H PM 13070, I/A 30 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-07
Empresa: MOYA SAUS E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Perez Roberto
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2878 , F 123, S 8, H PM 13070, I/A 30 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-07
Empresa: SUPERMERCADOS COP SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 139, S 8, H PM 11786, I/A 24 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-07
Empresa: MOYA SAUS E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 16, S 8, H PM 13070, I/A 27 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-07
Empresa: SUPERMERCADOS COP SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 67, S 8, H PM 11786, I/A 20 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Empresa: SUPERMERCADOS COP SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Perez Torrens Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 67, S 8, H PM 11786, I/A 20 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Empresa: MOYA SAUS E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 14, S 8, H PM 13070, I/A 22 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Empresa: MOYA SAUS E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Perez Torrens Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 14, S 8, H PM 13070, I/A 22 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
VER MAS ACTOS
Información de MOYA GONZALEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de MOYA GONZALEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA GONZALEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos