MOYA GONZALEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MOYA GONZALEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MOYA GONZALEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERMERCADOS COP SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 07/04/2014 | 10/10/2023 |
SUPERMERCADOS COP SA | Secretario | 07/04/2014 | 10/10/2023 |
SUPERMERCADOS COP SA | Consejero | 07/04/2014 | 10/10/2023 |
MOYA SAUS E HIJOS SA | Consejero | 07/04/2014 | 05/10/2023 |
MOYA SAUS E HIJOS SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 07/04/2014 | 05/10/2023 |
MOYA SAUS E HIJOS SA | Secretario | 07/04/2014 | 05/10/2023 |
SUPERMERCADOS COP SA | Secretario | 12/08/2009 | 07/04/2014 |
SUPERMERCADOS COP SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 12/08/2009 | 07/04/2014 |
SUPERMERCADOS COP SA | Consejero | 12/08/2009 | 07/04/2014 |
MOYA SAUS E HIJOS SA | Secretario | 12/08/2009 | 07/04/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MOYA GONZALEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA GONZALEZ JOSE MARIA
Empresa: SUPERMERCADOS COP SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
- Moya Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 140, S 8, H PM 11786, I/A 27 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-07
Empresa: MOYA SAUS E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Perez Roberto
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
- Moya Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2878 , F 123, S 8, H PM 13070, I/A 30 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-07
Empresa: SUPERMERCADOS COP SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
- Moya Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 139, S 8, H PM 11786, I/A 24 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-07
Empresa: MOYA SAUS E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
- Moya Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 16, S 8, H PM 13070, I/A 27 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-07
Empresa: SUPERMERCADOS COP SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
- Moya Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 67, S 8, H PM 11786, I/A 20 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Empresa: SUPERMERCADOS COP SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Perez Torrens Maria
Presidente
Secretario
- Moya Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 67, S 8, H PM 11786, I/A 20 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Empresa: MOYA SAUS E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Moya Perez Roberto
Presidente
Secretario
- Moya Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 14, S 8, H PM 13070, I/A 22 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Empresa: MOYA SAUS E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
- Perez Torrens Maria
Presidente
Secretario
- Moya Gonzalez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 14, S 8, H PM 13070, I/A 22 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Empresa: RAIGUER ALIMENTACION SL
Administrador Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 79, S 8, H PM 23974, I/A 5 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-07
Empresa: MOYABA SL
Consejero Delegado Solidario
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Consejero
- Moya Gonzalez Jose Maria
- Moya Gonzalez Maria Teresa
- Moya Gonzalez Rafael
Presidente
Secretario
- Moya Gonzalez Jose Maria
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 88, S 8, H PM 20247, I/A 6 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-07
VER MAS ACTOS
Información de MOYA GONZALEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de MOYA GONZALEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA GONZALEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos